Stellvertreter/-in |
Ausschuss für Prävention, Brand- und Katastrophenschutz | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in | 30.06.2014 | 25.05.2019 | von 30.06.2014 bis 25.05.2019 |
Ausschuss für Prävention, Brand- und Katastrophenschutz | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in | 24.06.2019 | | von 24.06.2019 |
Ausschuss für Soziales und Gesundheit | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in | 24.06.2019 | | von 24.06.2019 |
Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Digitalisierung | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in | 30.06.2014 | 25.05.2019 | von 30.06.2014 bis 25.05.2019 |
Vorsitzender |
Ausschuss Schülerbeförderung | CDU | CDU Ausschussvorsitzende | Ausschussvorsitzende | 09.10.2017 | 25.05.2019 | von 09.10.2017 bis 25.05.2019 |
Ausschussmitglieder |
Ausschuss zur Vorbereitung zum Verkauf Block V in Prora | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 19.12.2016 | 25.05.2019 | von 19.12.2016 bis 25.05.2019 |
Vorsitzender |
Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Jobcenter Vorpommern-Rügen | CDU | CDU Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender | 25.04.2022 | | von 25.04.2022 |
Ausschussmitglieder |
Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Jobcenter Vorpommern-Rügen | CDU | CDU 1. Stellvertreter/-in | 1. Stellvertreter/-in | 02.03.2015 | 25.05.2019 | von 02.03.2015 bis 25.05.2019 |
Bildungs-, Kultur- und Sportausschuss | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 30.06.2014 | 25.05.2019 | von 30.06.2014 bis 25.05.2019 |
Bildungs-, Kultur- und Sportausschuss | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 24.06.2019 | | von 24.06.2019 |
Mitglieder |
Fraktion CDU | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 02.06.2014 | 25.05.2019 | von 02.06.2014 bis 25.05.2019 |
Kreistagsmitglied |
Fraktion CDU | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 06.06.2019 | | von 06.06.2019 |
Ausschussmitglieder |
Jugendhilfeausschuss | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 30.06.2014 | 25.05.2019 | von 30.06.2014 bis 25.05.2019 |
Jugendhilfeausschuss | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 24.06.2019 | | von 24.06.2019 |
Kreistagsmitglied |
Kreistag Vorpommern-Rügen | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 25.05.2014 | 25.05.2019 | von 25.05.2014 bis 25.05.2019 |
Kreistag Vorpommern-Rügen | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 26.05.2019 | | von 26.05.2019 |
Vorsitzender |
Mobilitätsausschuss | CDU | CDU Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender | 23.09.2019 | 19.10.2021 | von 23.09.2019 bis 19.10.2021 |
Stellvertreter/-in |
Rechnungsprüfungsausschuss | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in | 24.06.2019 | | von 24.06.2019 |
Unterausschuss des Jugendhilfeausschusses | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in | 10.12.2014 | 25.05.2019 | von 10.12.2014 bis 25.05.2019 |
Verbandsversammlung des Regionalen Planungsverbandes Vorpommern | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in | 30.06.2014 | 25.05.2019 | von 30.06.2014 bis 25.05.2019 |