Mitglieder |
Fraktion SPD | SPD | SPD 1. Stellvertreter/-in | 1. Stellvertreter/-in | 02.03.2015 | 25.05.2019 | von 02.03.2015 bis 25.05.2019 |
Kreistagsmitglied |
Kreistag Vorpommern-Rügen | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 02.03.2015 | 25.05.2019 | von 02.03.2015 bis 25.05.2019 |
Kreistag Vorpommern-Rügen | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 26.05.2019 | | von 26.05.2019 |
Fraktion SPD | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 06.06.2019 | | von 06.06.2019 |
Ausschussmitglieder |
Kreisausschuss | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 14.12.2015 | 25.05.2019 | von 14.12.2015 bis 25.05.2019 |
Bildungs-, Kultur- und Sportausschuss | SPD | SPD 1. Stellvertreter/-in | 1. Stellvertreter/-in | 01.10.2018 | 25.05.2019 | von 01.10.2018 bis 25.05.2019 |
Bildungs-, Kultur- und Sportausschuss | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 24.06.2019 | 14.12.2020 | von 24.06.2019 bis 14.12.2020 |
Jugendhilfeausschuss | SPD | SPD 2. Stellvertreter/-in | 2. Stellvertreter/-in | 24.06.2019 | | von 24.06.2019 |
Unterausschuss des Jugendhilfeausschusses | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 07.11.2019 | | von 07.11.2019 |
Kreisausschuss | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 15.03.2023 | | von 15.03.2023 |
Stellvertreter/-in |
Unterausschuss des Jugendhilfeausschusses | SPD | SPD Vertreter/-in | Vertreter/-in | 24.02.2016 | 25.05.2019 | von 24.02.2016 bis 25.05.2019 |
Jugendhilfeausschuss | SPD | SPD Vertreter/-in | Vertreter/-in | 12.03.2018 | 25.05.2019 | von 12.03.2018 bis 25.05.2019 |
Ausschuss Schülerbeförderung | SPD | SPD Vertreter/-in | Vertreter/-in | 01.10.2018 | 25.05.2019 | von 01.10.2018 bis 25.05.2019 |
Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Fischerei- und Forstwirtschaft | SPD | SPD Vertreter/-in | Vertreter/-in | 24.06.2019 | | von 24.06.2019 |
Gäste |
Präsidium | SPD | SPD Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzende/r | 24.06.2019 | | von 24.06.2019 |