Stellvertreter/-in |
Rechnungsprüfungsausschuss | auf Vorschlag CDU | auf Vorschlag CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in | 29.02.2016 | 25.05.2019 | von 29.02.2016 bis 25.05.2019 |
Behindertenbeauftragter |
Integrationsbeauftragte für Menschen mit Behinderungen | auf Vorschlag CDU | auf Vorschlag CDU Integrationsbeauftragte/r | Integrationsbeauftragte/r | 30.06.2014 | 25.05.2019 | von 30.06.2014 bis 25.05.2019 |
|
Integrationsbeauftragte für Menschen mit Behinderungen | auf Vorschlag CDU | auf Vorschlag CDU Integrationsbeauftragte/r | Integrationsbeauftragte/r | 27.02.2012 | 24.05.2014 | von 27.02.2012 bis 24.05.2014 |
Sachkundige Einwohner/-in |
Fraktion CDU | auf Vorschlag CDU | auf Vorschlag CDU Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 12.08.2019 | | von 12.08.2019 |
Stellvertreter/-in |
Bildungs-, Kultur- und Sportausschuss | auf Vorschlag CDU | auf Vorschlag CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in | 16.10.2023 | | von 16.10.2023 |
Ausschussmitglieder |
Ausschuss für Soziales und Gesundheit | auf Vorschlag CDU | auf Vorschlag CDU Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 24.06.2019 | | von 24.06.2019 |
Stellvertreter/-in |
Ausschuss für Soziales und Gesundheit | auf Vorschlag CDU | auf Vorschlag CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in | 07.11.2011 | 24.05.2014 | von 07.11.2011 bis 24.05.2014 |
Aufsichtsrat der Bildungs- und Beschäftigungsgesellschaft Rügen mbH | auf Vorschlag CDU | auf Vorschlag CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in | 29.02.2016 | 25.05.2019 | von 29.02.2016 bis 25.05.2019 |
Aufsichtsrat der Bildungs- und Beschäftigungsgesellschaft Rügen mbH | auf Vorschlag CDU | auf Vorschlag CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in | 24.06.2019 | | von 24.06.2019 |