Mitglieder |
Fraktion Bündnis Vorpommern-Rügen | BVR | BVR 1. Stellvertreter/-in | 1. Stellvertreter/-in | 17.06.2014 | 25.05.2019 | von 17.06.2014 bis 25.05.2019 |
Kreistagsmitglied |
Kreistag Vorpommern-Rügen | BVR | BVR Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 23.09.2011 | 24.05.2014 | von 23.09.2011 bis 24.05.2014 |
Kreistag Vorpommern-Rügen | BVR | BVR Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 25.05.2014 | 25.05.2019 | von 25.05.2014 bis 25.05.2019 |
Ausschussmitglieder |
Haushalts- und Finanzausschuss | BVR | BVR Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 07.11.2011 | 24.05.2014 | von 07.11.2011 bis 24.05.2014 |
Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Digitalisierung | BVR | BVR Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 02.05.2016 | 25.05.2019 | von 02.05.2016 bis 25.05.2019 |
Ausschuss Schülerbeförderung | BVR | BVR Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 09.10.2017 | 25.05.2019 | von 09.10.2017 bis 25.05.2019 |
Stellvertreter/-in |
Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Vorpommern | BVR | BVR Vertreter/-in | Vertreter/-in | 10.10.2011 | 24.05.2014 | von 10.10.2011 bis 24.05.2014 |
Ausschuss für Soziales und Gesundheit | BVR | BVR Vertreter/-in | Vertreter/-in | 30.06.2014 | 25.05.2019 | von 30.06.2014 bis 25.05.2019 |
Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Fischerei- und Forstwirtschaft | BVR | BVR Vertreter/-in | Vertreter/-in | 02.05.2016 | 25.05.2019 | von 02.05.2016 bis 25.05.2019 |