Mitglieder |
Fraktion DIE LINKE | DIE LINKE | DIE LINKE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 16.06.2014 | 25.05.2019 | von 16.06.2014 bis 25.05.2019 |
Aufsichtsrat der Ostmecklenburgisch Vorpommerschen Abfallbehandlungs- und Entsorgungs- GmbH | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | 23.09.2019 | | von 23.09.2019 |
Aufsichtsrat der Ostmecklenburgisch Vorpommerschen Verwertungs- und Deponie GmbH | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | 23.09.2019 | | von 23.09.2019 |
Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Vorpommern | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | 23.09.2019 | | von 23.09.2019 |
Kreistagsmitglied |
Kreistag Vorpommern-Rügen | DIE LINKE | DIE LINKE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 25.05.2014 | 25.05.2019 | von 25.05.2014 bis 25.05.2019 |
Kreistag Vorpommern-Rügen | DIE LINKE | DIE LINKE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 26.05.2019 | | von 26.05.2019 |
Fraktion DIE LINKE | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | 06.06.2019 | | von 06.06.2019 |
Ausschussmitglieder |
Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Digitalisierung | DIE LINKE | DIE LINKE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 30.06.2014 | 25.05.2019 | von 30.06.2014 bis 25.05.2019 |
Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Digitalisierung | DIE LINKE | DIE LINKE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 24.06.2019 | | von 24.06.2019 |
Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Jobcenter Vorpommern-Rügen | DIE LINKE | DIE LINKE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 25.04.2022 | | von 25.04.2022 |
Stellvertreter/-in |
Ausschuss für Prävention, Brand- und Katastrophenschutz | DIE LINKE | DIE LINKE Vertreter/-in | Vertreter/-in | 30.06.2014 | 25.05.2019 | von 30.06.2014 bis 25.05.2019 |
Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Fischerei- und Forstwirtschaft | DIE LINKE | DIE LINKE Vertreter/-in | Vertreter/-in | 30.06.2014 | 25.05.2019 | von 30.06.2014 bis 25.05.2019 |
Bildungs-, Kultur- und Sportausschuss | DIE LINKE | DIE LINKE Vertreter/-in | Vertreter/-in | 30.06.2014 | 25.05.2019 | von 30.06.2014 bis 25.05.2019 |
Jugendhilfeausschuss | DIE LINKE | DIE LINKE Vertreter/-in | Vertreter/-in | 30.06.2014 | 25.05.2019 | von 30.06.2014 bis 25.05.2019 |
Ausschuss für Kultur | DIE LINKE | DIE LINKE Vertreter/-in | Vertreter/-in | 06.10.2014 | 25.05.2019 | von 06.10.2014 bis 25.05.2019 |
Unterausschuss des Jugendhilfeausschusses | DIE LINKE | DIE LINKE Vertreter/-in | Vertreter/-in | 24.02.2016 | 25.05.2019 | von 24.02.2016 bis 25.05.2019 |
Ausschuss für Soziales und Gesundheit | DIE LINKE | DIE LINKE Vertreter/-in | Vertreter/-in | 24.06.2019 | | von 24.06.2019 |