Mitglieder |
Fraktion Bürger für Stralsund/FDP | BfS-FDP | BfS-FDP stellv. Fraktionsvorsitzende/r | stellv. Fraktionsvorsitzende/r | 10.06.2014 | 25.05.2019 | von 10.06.2014 bis 25.05.2019 |
Fraktion Bürger für Stralsund/FDP | BfS-FDP | BfS-FDP Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 06.06.2019 | | von 06.06.2019 |
Kreistagsmitglied |
Kreistag Vorpommern-Rügen | BfS-FDP | BfS-FDP Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 04.09.2011 | 24.05.2014 | von 04.09.2011 bis 24.05.2014 |
Fraktion Bürger für Stralsund/FDP | BfS-FDP | BfS-FDP stellv. Fraktionsvorsitzende/r | stellv. Fraktionsvorsitzende/r | 19.09.2011 | 24.05.2014 | von 19.09.2011 bis 24.05.2014 |
Kreistag Vorpommern-Rügen | BfS-FDP | BfS-FDP Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 25.05.2014 | 25.05.2019 | von 25.05.2014 bis 25.05.2019 |
Kreistag Vorpommern-Rügen | BfS-FDP | BfS-FDP Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 26.05.2019 | | von 26.05.2019 |
Verbandsversammlung des Regionalen Planungsverbandes Vorpommern | BfS-FDP | BfS-FDP Mitglied | Mitglied | 24.06.2019 | | von 24.06.2019 |
Ausschuss zur Vorbereitung zum Verkauf Block V in Prora | BfS-FDP | BfS-FDP Vertreter/-in | Vertreter/-in | 23.09.2019 | 02.12.2019 | von 23.09.2019 bis 02.12.2019 |
Ausschussmitglieder |
Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Fischerei- und Forstwirtschaft | BfS-FDP | BfS-FDP Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 30.06.2014 | 25.05.2019 | von 30.06.2014 bis 25.05.2019 |
Ausschuss zur Vorbereitung zum Verkauf Block V in Prora | BfS-FDP | BfS-FDP Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 11.07.2016 | 25.05.2019 | von 11.07.2016 bis 25.05.2019 |
Bildungs-, Kultur- und Sportausschuss | BfS-FDP | BfS-FDP Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 24.06.2019 | | von 24.06.2019 |
Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Vorpommern-Rügen | BfS-FDP | BfS-FDP Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 28.02.2022 | | von 28.02.2022 |
Stellvertreter/-in |
Haushalts- und Finanzausschuss | BfS-FDP | BfS-FDP Vertreter/-in | Vertreter/-in | 07.11.2011 | 24.05.2014 | von 07.11.2011 bis 24.05.2014 |
Kreisausschuss | BfS-FDP | BfS-FDP Vertreter/-in | Vertreter/-in | 07.05.2012 | 24.05.2014 | von 07.05.2012 bis 24.05.2014 |
Haushalts- und Finanzausschuss | BfS-FDP | BfS-FDP Vertreter/-in | Vertreter/-in | 30.06.2014 | 25.05.2019 | von 30.06.2014 bis 25.05.2019 |
Kreisausschuss | BfS-FDP | BfS-FDP Vertreter/-in | Vertreter/-in | 30.06.2014 | 25.05.2019 | von 30.06.2014 bis 25.05.2019 |
Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Jobcenter Vorpommern-Rügen | BfS-FDP | BfS-FDP Vertreter/-in | Vertreter/-in | 02.03.2015 | 25.05.2019 | von 02.03.2015 bis 25.05.2019 |
Haushalts- und Finanzausschuss | BfS-FDP | BfS-FDP Vertreter/-in | Vertreter/-in | 24.06.2019 | | von 24.06.2019 |
Kreisausschuss | BfS-FDP | BfS-FDP Vertreter/-in | Vertreter/-in | 24.06.2019 | | von 24.06.2019 |
Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Jobcenter Vorpommern-Rügen | BfS-FDP | BfS-FDP Vertreter/-in | Vertreter/-in | 25.04.2022 | | von 25.04.2022 |