Ausschussmitglieder |
Unterausschuss des Jugendhilfeausschusses | freie Träger | freie Träger Mitglied | Mitglied | 07.11.2019 | | von 07.11.2019 |
Jugendhilfeausschuss | freier Träger | freier Träger 2. Stellvertreter / Sachkundiger Einwohner | 2. Stellvertreter / Sachkundiger Einwohner | 10.10.2011 | 24.05.2014 | von 10.10.2011 bis 24.05.2014 |
Mitglieder mit beschließender Stimme |
Jugendhilfeausschuss | freier Träger | freier Träger Mitglied | Mitglied | 24.06.2019 | | von 24.06.2019 |
Stellvertreter/-in |
Jugendhilfeausschuss | freier Träger | freier Träger Vertreter/-in | Vertreter/-in | 30.06.2014 | 25.05.2019 | von 30.06.2014 bis 25.05.2019 |