Vorsitzender |
Lothar Pick | auf Vorschlag DIE LINKE | auf Vorschlag DIE LINKE Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender | 24.06.2019 | | von 24.06.2019 |
Dr. Ronald Zabel | CDU | CDU Ausschussvorsitzende | Ausschussvorsitzende | 30.06.2014 | 25.05.2019 | von 30.06.2014 bis 25.05.2019 |
1. Stellvertreter |
Dr. Heike Carstensen | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 17.07.2017 | 08.11.2018 | von 17.07.2017 bis 08.11.2018 |
Ausschussmitglieder |
Michael Adomeit | WG Adomeit | WG Adomeit Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 30.06.2014 | 25.05.2019 | von 30.06.2014 bis 25.05.2019 |
Michael Adomeit | WG Adomeit | WG Adomeit Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 24.06.2019 | 19.10.2023 | von 24.06.2019 bis 19.10.2023 |
Mario Bauch | auf Vorschlag SPD | auf Vorschlag SPD 1. Stellvertreter/-in | 1. Stellvertreter/-in | 17.12.2018 | 25.05.2019 | von 17.12.2018 bis 25.05.2019 |
Stefan Bauschke | CDU | CDU Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 19.12.2016 | 25.05.2019 | von 19.12.2016 bis 25.05.2019 |
Alexander Benkert | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 30.06.2014 | 25.05.2019 | von 30.06.2014 bis 25.05.2019 |
Alexander Benkert | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 24.06.2019 | | von 24.06.2019 |
Jürgen Csallner | Seniorenbeirat/skE SPD | Seniorenbeirat/skE SPD Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 30.06.2014 | 25.05.2019 | von 30.06.2014 bis 25.05.2019 |
Jürgen Csallner | Seniorenbeirat/skE SPD | Seniorenbeirat/skE SPD 2. Stellvertreter / Sachkundiger Einwohner | 2. Stellvertreter / Sachkundiger Einwohner | 24.06.2019 | | von 24.06.2019 |
Mechthild Gibbels | auf Vorschlag CDU | auf Vorschlag CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 30.06.2014 | 25.05.2019 | von 30.06.2014 bis 25.05.2019 |
Thomas Haack | auf Vorschlag FDP-BfS | auf Vorschlag FDP-BfS Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 07.11.2011 | 24.05.2014 | von 07.11.2011 bis 24.05.2014 |
Thomas Haack | auf Vorschlag FDP-BfS | auf Vorschlag FDP-BfS Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 30.06.2014 | 25.05.2019 | von 30.06.2014 bis 25.05.2019 |
Thomas Haack | auf Vorschlag FDP-BfS | auf Vorschlag FDP-BfS Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 24.06.2019 | | von 24.06.2019 |
Holger Henze | GRÜNE | GRÜNE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 30.06.2014 | 25.05.2019 | von 30.06.2014 bis 25.05.2019 |
Wolfgang Kannengießer | auf Vorschlag FR | auf Vorschlag FR Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 07.11.2011 | 24.05.2014 | von 07.11.2011 bis 24.05.2014 |
Wolfgang Kannengießer | auf Vorschlag FR | auf Vorschlag FR Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 13.12.2021 | | von 13.12.2021 |
Anett Kindler | GRÜNE | GRÜNE Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 07.11.2011 | 24.05.2014 | von 07.11.2011 bis 24.05.2014 |
Gundela Knäbe | auf Vorschlag CDU | auf Vorschlag CDU Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 24.06.2019 | | von 24.06.2019 |
Hans-Dieter Konkol | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 10.03.2014 | 24.05.2014 | von 10.03.2014 bis 24.05.2014 |
Andreas Kuhn | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 07.11.2011 | 24.05.2014 | von 07.11.2011 bis 24.05.2014 |
Andrea Kühl | DIE LINKE | DIE LINKE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 24.06.2019 | | von 24.06.2019 |
Jens Kühnel | AfD | AfD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 16.10.2023 | | von 16.10.2023 |
Andrea Köster | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 24.06.2019 | | von 24.06.2019 |
Armin Latendorf | DIE LINKE Fraktionsgeschäftsführer/skE | DIE LINKE Fraktionsgeschäftsführer/skE Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 30.06.2014 | 25.05.2019 | von 30.06.2014 bis 25.05.2019 |
Heike Lohrmann | auf Vorschlag BVR/FW | auf Vorschlag BVR/FW Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 13.12.2021 | 07.02.2022 | von 13.12.2021 bis 07.02.2022 |
Mathias Löttge | BVR/FW | BVR/FW Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 28.02.2022 | 25.04.2022 | von 28.02.2022 bis 25.04.2022 |
Michael Meister | AfD | AfD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 24.06.2019 | 30.04.2023 | von 24.06.2019 bis 30.04.2023 |
Christiane Müller | auf Vorschlag SPD | auf Vorschlag SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 07.11.2011 | 24.05.2014 | von 07.11.2011 bis 24.05.2014 |
Lothar Pick | auf Vorschlag DIE LINKE | auf Vorschlag DIE LINKE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 07.11.2011 | 24.05.2014 | von 07.11.2011 bis 24.05.2014 |
Lothar Pick | auf Vorschlag DIE LINKE | auf Vorschlag DIE LINKE Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 30.06.2014 | 25.05.2019 | von 30.06.2014 bis 25.05.2019 |
Anja Ratzke | Einzelbewerber | Einzelbewerber Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 30.06.2014 | 06.03.2015 | von 30.06.2014 bis 06.03.2015 |
Beatrice Rohde | auf Vorschlag FR | auf Vorschlag FR Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 24.06.2019 | 16.08.2021 | von 24.06.2019 bis 16.08.2021 |
Beatrice Rohde | auf Vorschlag FR | auf Vorschlag FR Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 17.08.2021 | 13.09.2021 | von 17.08.2021 bis 13.09.2021 |
Dr. Doris Schmutzer | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 24.06.2019 | | von 24.06.2019 |
Sandra Schröder-Köhler | CDU | CDU Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 02.09.2013 | 24.05.2014 | von 02.09.2013 bis 24.05.2014 |
Sandra Schröder-Köhler | CDU | CDU 2. Stellvertreter/-in | 2. Stellvertreter/-in | 30.06.2014 | 25.05.2019 | von 30.06.2014 bis 25.05.2019 |
Sandra Schröder-Köhler | CDU | CDU 1. Stellvertreter / Sachkundiger Einwohner | 1. Stellvertreter / Sachkundiger Einwohner | 24.06.2019 | | von 24.06.2019 |
Norbert Thomas | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 07.11.2011 | 24.05.2014 | von 07.11.2011 bis 24.05.2014 |
Norbert Thomas | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 30.06.2014 | 25.05.2019 | von 30.06.2014 bis 25.05.2019 |
Petra Voß | GRÜNE | GRÜNE 2. Stellvertreter/-in | 2. Stellvertreter/-in | 24.06.2019 | 30.11.2022 | von 24.06.2019 bis 30.11.2022 |
Simone Wagner | GRÜNE | GRÜNE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 13.03.2023 | | von 13.03.2023 |
Monika Wenzel | auf Vorschlag BVR/FW | auf Vorschlag BVR/FW Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 25.04.2022 | | von 25.04.2022 |
Susann Wippermann | SPD | SPD 1. Stellvertreter/-in | 1. Stellvertreter/-in | 22.11.2011 | 24.05.2014 | von 22.11.2011 bis 24.05.2014 |
Susann Wippermann | SPD | SPD 1. Stellvertreter/-in | 1. Stellvertreter/-in | 30.06.2014 | 20.06.2017 | von 30.06.2014 bis 20.06.2017 |
Karin Wodrich | BVR | BVR Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 30.06.2014 | 25.05.2019 | von 30.06.2014 bis 25.05.2019 |
Dr. Ronald Zabel | CDU | CDU Ausschussvorsitzende | Ausschussvorsitzende | 22.11.2011 | 24.05.2014 | von 22.11.2011 bis 24.05.2014 |
Andrea Zachow | DIE LINKE | DIE LINKE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 07.11.2011 | 24.05.2014 | von 07.11.2011 bis 24.05.2014 |
Andrea Zachow | DIE LINKE | DIE LINKE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 30.06.2014 | 25.05.2019 | von 30.06.2014 bis 25.05.2019 |
Anita Zimmermann | AfD | AfD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 24.06.2019 | | von 24.06.2019 |
Stellvertreter/-in |
Gerold Ahrens | auf Vorschlag BfS/FDP | auf Vorschlag BfS/FDP Vertreter/-in | Vertreter/-in | 23.09.2019 | | von 23.09.2019 |
Mario Bauch | auf Vorschlag SPD | auf Vorschlag SPD Vertreter/-in | Vertreter/-in | 09.10.2017 | 17.12.2018 | von 09.10.2017 bis 17.12.2018 |
Dr. Christine Braun | | Vertreter/-in | Vertreter/-in | 29.02.2016 | 08.07.2016 | von 29.02.2016 bis 08.07.2016 |
Karin Breitenfeldt | DIE LINKE | DIE LINKE Vertreter/-in | Vertreter/-in | 16.12.2013 | 24.05.2014 | von 16.12.2013 bis 24.05.2014 |
Eike Bunge | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in | 30.06.2014 | 25.05.2019 | von 30.06.2014 bis 25.05.2019 |
Dr. Heike Carstensen | SPD | SPD Vertreter/-in | Vertreter/-in | 07.11.2011 | 24.05.2014 | von 07.11.2011 bis 24.05.2014 |
Heike Corinth | auf Vorschlag CDU | auf Vorschlag CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in | 13.03.2017 | 25.05.2019 | von 13.03.2017 bis 25.05.2019 |
Helge Eggersmann | GRÜNE | GRÜNE Vertreter/-in | Vertreter/-in | 27.02.2012 | 24.05.2014 | von 27.02.2012 bis 24.05.2014 |
Rita Falkert | BVR/FW | BVR/FW Vertreter/-in | Vertreter/-in | 24.06.2019 | | von 24.06.2019 |
Mechthild Gibbels | auf Vorschlag CDU | auf Vorschlag CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in | 24.06.2019 | | von 24.06.2019 |
Stefan Giese | AfD | AfD Vertreter/-in | Vertreter/-in | 24.06.2019 | | von 24.06.2019 |
Adolf Gröger | auf Vorschlag GRÜNE | auf Vorschlag GRÜNE Vertreter/-in | Vertreter/-in | 02.03.2015 | 25.05.2019 | von 02.03.2015 bis 25.05.2019 |
Maik Hofmann | BfS-FDP | BfS-FDP Vertreter/-in | Vertreter/-in | 30.06.2014 | 25.05.2019 | von 30.06.2014 bis 25.05.2019 |
Maik Hofmann | BfS-FDP | BfS-FDP Vertreter/-in | Vertreter/-in | 24.06.2019 | | von 24.06.2019 |
Kerstin Klein | SPD | SPD Vertreter/-in | Vertreter/-in | 07.11.2011 | 24.05.2014 | von 07.11.2011 bis 24.05.2014 |
Kerstin Klein | SPD | SPD Vertreter/-in | Vertreter/-in | 17.12.2018 | 25.05.2019 | von 17.12.2018 bis 25.05.2019 |
Cornelia Klemm | Grüne/FR | Grüne/FR Vertreter/-in | Vertreter/-in | 13.12.2021 | | von 13.12.2021 |
Gundela Knäbe | auf Vorschlag CDU | auf Vorschlag CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in | 07.11.2011 | 24.05.2014 | von 07.11.2011 bis 24.05.2014 |
Sebastian Koesling | auf Vorschlag CDU | auf Vorschlag CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in | 24.06.2019 | | von 24.06.2019 |
Hans-Dieter Konkol | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in | 30.06.2014 | 13.02.2018 | von 30.06.2014 bis 13.02.2018 |
Andrea Kähler | GRÜNE/FR | GRÜNE/FR Vertreter/-in | Vertreter/-in | 24.06.2019 | 11.06.2021 | von 24.06.2019 bis 11.06.2021 |
Armin Latendorf | DIE LINKE Fraktionsgeschäftsführer/skE | DIE LINKE Fraktionsgeschäftsführer/skE Vertreter/-in | Vertreter/-in | 19.12.2011 | 24.05.2014 | von 19.12.2011 bis 24.05.2014 |
Gisela Lemke | Seniorenbeirat | Seniorenbeirat Vertreter/-in | Vertreter/-in | 07.11.2011 | 24.05.2014 | von 07.11.2011 bis 24.05.2014 |
Thomas Lewing | auf Vorschlga CDU | auf Vorschlga CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in | 14.12.2015 | 25.05.2019 | von 14.12.2015 bis 25.05.2019 |
Detlef Lindner | auf Vorschlag FDP-BfS | auf Vorschlag FDP-BfS Vertreter/-in | Vertreter/-in | 25.02.2013 | 24.05.2014 | von 25.02.2013 bis 24.05.2014 |
Hans-Peter Lippmann | auf Vorschlag BfS-FDP | auf Vorschlag BfS-FDP Vertreter/-in | Vertreter/-in | 24.06.2019 | 30.08.2019 | von 24.06.2019 bis 30.08.2019 |
Susanna Masur | | Vertreter/-in | Vertreter/-in | 12.03.2018 | 25.05.2019 | von 12.03.2018 bis 25.05.2019 |
Kathrin Meyer | FBL 3 | FBL 3 Vertreter/-in | Vertreter/-in | 07.11.2011 | 24.05.2014 | von 07.11.2011 bis 24.05.2014 |
Mirko Nehls | auf Vorschlag DIE LINKE | auf Vorschlag DIE LINKE Vertreter/-in | Vertreter/-in | 30.06.2014 | 01.10.2018 | von 30.06.2014 bis 01.10.2018 |
Dirk Niehaus | GRÜNE | GRÜNE Vertreter/-in | Vertreter/-in | 12.03.2018 | 25.05.2019 | von 12.03.2018 bis 25.05.2019 |
Ute Nitz | auf Vorschlag Zählgemeinschaft Adomeit, Borschke, Preß und Wagner | auf Vorschlag Zählgemeinschaft Adomeit, Borschke, Preß und Wagner Vertreter/-in | Vertreter/-in | 30.06.2014 | 25.05.2019 | von 30.06.2014 bis 25.05.2019 |
Maria Quintana Schmidt | DIE LINKE | DIE LINKE Vertreter/-in | Vertreter/-in | 24.06.2019 | | von 24.06.2019 |
Thomas Reichenbach | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in | 24.06.2019 | | von 24.06.2019 |
Kathrin Ruhnke | auf Vorschlag CDU | auf Vorschlag CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in | 19.12.2016 | 25.05.2019 | von 19.12.2016 bis 25.05.2019 |
Kathrin Ruhnke | auf Vorschlag CDU | auf Vorschlag CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in | 24.06.2019 | | von 24.06.2019 |
Martina Saefkow | auf Vorschlag DIE LINKE | auf Vorschlag DIE LINKE Vertreter/-in | Vertreter/-in | 30.06.2014 | 25.05.2019 | von 30.06.2014 bis 25.05.2019 |
Sylvia Schiefler | SPD | SPD Vertreter/-in | Vertreter/-in | 30.06.2014 | 25.05.2019 | von 30.06.2014 bis 25.05.2019 |
Sylvia Schiefler | SPD | SPD Vertreter/-in | Vertreter/-in | 24.06.2019 | | von 24.06.2019 |
Bärbel Schilling | BVR | BVR Vertreter/-in | Vertreter/-in | 30.06.2014 | 25.05.2019 | von 30.06.2014 bis 25.05.2019 |
Norbert Schöler | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in | 30.06.2014 | 25.05.2019 | von 30.06.2014 bis 25.05.2019 |
Dario Seifert | Fraktionslos | Fraktionslos Vertreter/-in | Vertreter/-in | 24.06.2019 | | von 24.06.2019 |
Dr. Wolfgang Weiß | DIE LINKE | DIE LINKE Vertreter/-in | Vertreter/-in | 30.06.2014 | 25.05.2019 | von 30.06.2014 bis 25.05.2019 |
Prof. Dr. Ludwig Wetenkamp | GRÜNE | GRÜNE Vertreter/-in | Vertreter/-in | 07.11.2011 | 24.05.2014 | von 07.11.2011 bis 24.05.2014 |
Prof. Dr. Ludwig Wetenkamp | GRÜNE | GRÜNE Vertreter/-in | Vertreter/-in | 30.06.2014 | 11.05.2015 | von 30.06.2014 bis 11.05.2015 |
Thomas Würdisch | auf Vorschlag SPD | auf Vorschlag SPD Vertreter/-in | Vertreter/-in | 07.11.2011 | 24.05.2014 | von 07.11.2011 bis 24.05.2014 |
Dr. Ronald Zabel | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in | 24.06.2019 | | von 24.06.2019 |
Andrea Zachow | DIE LINKE | DIE LINKE Vertreter/-in | Vertreter/-in | 24.06.2019 | | von 24.06.2019 |
Heiko Zahn | auf Vorschlag GRÜNE | auf Vorschlag GRÜNE Vertreter/-in | Vertreter/-in | 24.06.2019 | 16.10.2023 | von 24.06.2019 bis 16.10.2023 |
Kevin Zenker | auf Vorschlag Die Linke | auf Vorschlag Die Linke Vertreter/-in | Vertreter/-in | 04.10.2018 | 25.05.2019 | von 04.10.2018 bis 25.05.2019 |
Von der Verwaltung |
Nicole Buhl | SB Verwaltung | SB Verwaltung Protokollführer | Protokollführer | 01.02.2018 | 25.05.2019 | von 01.02.2018 bis 25.05.2019 |
Silke Collasch | SB Verwaltung | SB Verwaltung Protokollführer | Protokollführer | 16.09.2013 | 24.05.2014 | von 16.09.2013 bis 24.05.2014 |
Marcus Hanusch | SB Kreistagsangelegenheiten | SB Kreistagsangelegenheiten stellv. Protokollführer | stellv. Protokollführer | 27.08.2019 | 06.09.2022 | von 27.08.2019 bis 06.09.2022 |
Marion Marschmann | | stellv. Protokollführer | stellv. Protokollführer | 16.09.2013 | 24.05.2014 | von 16.09.2013 bis 24.05.2014 |
Maxi Müller | SB Kreistagsangelegenheiten | SB Kreistagsangelegenheiten Protokollführer | Protokollführer | 27.08.2019 | 01.07.2020 | von 27.08.2019 bis 01.07.2020 |
Manuela Redlich | SB Kreistagsangelegenheiten | SB Kreistagsangelegenheiten stellv. Protokollführerin | stellv. Protokollführerin | 06.09.2022 | | von 06.09.2022 |
Bastian Köhler | SB Kreistagsangelegenheiten | SB Kreistagsangelegenheiten Protokollführer | Protokollführer | 08.09.2020 | | von 08.09.2020 |